Reports for Barbara Portmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Barbara Portmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Barbara Portmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005700631, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung für Spirituelle Gesundheit, in Zürich, CHE-115.657.066, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004800830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Bernhard Gottfried, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Barbara, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3301567, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Toskar GmbH in Liquidation, bisher in Zumikon, CHE-114.755.588, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015).
Statutenänderung:
27.12.2016. 12.01.2017.
Firma neu:
Toskar GmbH.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Firststrasse 15, 8835 Feusisberg. Mit Beschluss vom 27.12.2016 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 21.08.2015 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21. August 2015 aufgelöst.]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Barbara, von Zürich, in Zürich, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toskar-Picha, Carolin, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zumikon];
Pellanda, Christine, von Glarus, in Schübelbach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Toskar, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zumikon].
Publication number: 2358415, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Toskar GmbH, in Zumikon, CHE-114.755.588, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 29.03.2012, Publ. 6615746).
Firma neu:
Toskar GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21. August 2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Barbara, von Zürich, in Zürich, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.