Reports for René Pohle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: René Pohle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005672096, Commercial Registry Office Aargau, (400)
VTR Versicherungs-Treuhand AG, in Gebenstorf, CHE-106.821.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3087543).
Statutenänderung:
26.01.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Versicherungs-Treuhandbüros, die unabhängige Versicherungsberatung, das Risiko-Management für Firmen sowie die Vermittlung von Finanzdienstleistungen und die Pensionskassenberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage-/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage-/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der erloschenen Einzelunternehmen "VTR Versicherungs-Treuhand U. Riniker", in Rohr AG, Aktiven von CHF 95'938.-- und Passiven von CHF 2700.--, gemäss Bilanz per 1.1.2001, wofür 93 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben und CHF 238.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pohle, René, von Tamins, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zellweger, Cornelia, von Trogen und Langnau im Emmental, in Endingen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellweger, Peter, von Trogen, in Endingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Burkhart, Pascal, von Müntschemier, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sahli, Reto, von Wohlen bei Bern, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Utiger, René Andreas, von Baar, in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004681822, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VTR Versicherungs Treuhand Furttal AG, in Regensdorf, CHE-105.278.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2017, S.0, Publ. 3417803).
Statutenänderung:
11.07.2019.
Firma neu:
VTR Broker AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Thurgauerstrasse 54, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahli, Reto, von Wohlen bei Bern, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käch, Kurt, von Buttisholz, in Neerach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pohle, René, von Tamins, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirz, Beat, von Muhen, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3417803, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VTR Versicherungs Treuhand Furttal AG, in Regensdorf, CHE-105.278.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2016, Publ. 2860049).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof, Peter, von Uttwil, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heusser, Marco, von Hombrechtikon, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pohle, René, von Tamins, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wirz, Beat, von Muhen, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].