Reports for Leandra Pörtner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Leandra Pörtner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006071517, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Hilfsfonds für die Schweizerische Vogelwarte Sempach, in Basel, CHE-101.866.669, Stiftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2024, Publ. 1006043924).
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Dr. Roman Baumann Lorant, Advokatur und Notariat, Amthausstrasse 12, 4143 Dornach]. Mit Verfügung vom 05.06.2024 hat die BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) Dr. Roman Baumann Lorant, Advokat in Dornach, aus dem Amt des amtlichen Verwalters entlassen und die im Handelsregister eingetragenen Stiftungsräte wieder in ihr Amt eingesetzt und ihnen kollektive Zeichnungsberechtigung zu zweien erteilt. [bisher: Mit Verfügung vom 18.12.2023 hat die BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) die bisher im Handelsregister eingetragenen Stiftungsräte mit sofortiger Wirkung für die gesamte Dauer der amtlichen Verwaltung suspendiert und die Löschung ihrer entzogenen Zeichnungsberechtigung im Handelsregister angeordnet und hat per sofort Dr. Roman Baumann Lorant, Advokat in Dornach, als amtlichen Verwalter mit Einzelunterschrift eingesetzt und ihn ermächtigt, das Domizil der Stiftung an seine Adresse zu verlegen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann Lorant, Dr. Roman, von Bottenwil, in Gempen, amtlicher Verwalter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Luzius, von Basel, in Riehen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Trösch, Barbara, von Wynau, in Neuenkirch, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fankhauser, Dr. Martin, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Marques, Dr. David, von Quarten, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Pörtner, Leandra, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005986752, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Hilfsfonds für die Schweizerische Vogelwarte Sempach, in Basel, CHE-101.866.669, Stiftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2024, Publ. 1005925538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Prof. Dr. Lukas, von Birwinken, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ingold, Prof. Dr. Paul, von Inkwil, in Kirchlindach, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bollmann, Dr. Kurt, von Weisslingen, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rohner, Jürg Alfred, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Luzius, von Basel, in Riehen, Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fankhauser, Dr. Martin, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marques, Dr. David, von Quarten, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pörtner, Leandra, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.