Reports for Birgit Plange
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Birgit Plange
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006110904, Commercial Registry Office Zug, (170)
Plange Consulting AG, in Zug, CHE-114.160.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2023, Publ. 1005842633).
Firma neu:
Plange Consulting AG in Liquidation.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.07.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pätz, Claudio, von Urdorf, in Egg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plange, Wim, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plange, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pätz, Hubert, von Urdorf, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005035880, Commercial Registry Office Zug, (170)
Plange Consulting AG, in Zug, CHE-114.160.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971827).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plange, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004971827, Commercial Registry Office Zug, (170)
Plange Consulting AG, in Zug, CHE-114.160.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2019, Publ. 1004690379).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pätz, Hubert, von Urdorf, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pätz, Claudio, von Urdorf, in Egg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Plange, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plange, Wim, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].