Reports for Bernadette Judith Piller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Bernadette Judith Piller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005678037, Commercial Registry Office Graubünden
Genossenschaft Skilift Tenna (GST), in Safiental, CHE-109.441.606, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2011, S.9, Publ. 6045732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaufelberger-Hunger, Eduard, von Stäfa, in Tenna, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchli-Mannhart, Daniel, von Safien, in Safien-Platz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellweger, Simon Matthias, von Zürich, in Safiental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Piller, Bernadette Judith, von Le Mouret, in Safiental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005004910, Commercial Registry Office Graubünden
b. piller treuhand gmbh, bisher in Malters, CHE-480.684.683, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2018, Publ. 1004453833).
Statutenänderung:
13.10.2020.
Sitz neu:
Safiental.
Domizil neu:
Mitte 7, 7106 Tenna.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller, Bernadette Judith, von Le Mouret, in Safiental, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schwarzenberg];
Isenmann, Markus, von Gommiswald, in Safiental, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004453833, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
b. piller treuhand gmbh, bisher in Langenthal, CHE-480.684.683, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2015, Publ. 2356129).
Statutenänderung:
30.08.2018.
Sitz neu:
Malters.
Domizil neu:
Luzernstrasse 71, 6102 Malters.
Zweck neu:
Betrieb einer Treuhandgesellschaft sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller, Bernadette Judith, von Le Mouret, in Schwarzenberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Madiswil].