Reports for Alexey Pierpaoli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Alexey Pierpaoli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6833114, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Walter Pierpaoli Sagl, in Gordola, CH-501.4.007.477-2, società a garanzia limitata (FUSC no. 14 del 21.01.2010, p. 20, Pubbl. 5452842).
Statuti modificati:
20.08.2012, 28.08.2012.
Nuova sede:
Lavertezzo.
Nuovo recapito:
Casa Margarita, Montedato, 6595 Riazzino.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Pierpaoli, Valter detto Walter, da Gudo, in Riazzino (Lavertezzo), socio e gerente, con firma individuale, con 1 quota da CHF 10'000.00.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Pierpaoli, Alexey, da Gudo, in Riazzino (Lavertezzo), socio e gerente, con firma individuale, con 2 quote da CHF 10'000.00 [finora: socio e presidente della gerenza con firma individuale e con una quota sociale da CHF 10'000.00].
Publication number: 5452842, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Walter Pierpaoli Sagl, in Gordola, CH-501.4.007.477-2, Società a garanzia limitata (FUSC no. 234 del 1.12.2006, pagina 14, publ. 3660196).
Statuti modificati:
18.12.2009, 14.1.2010.
Nuova versamenti suppletivi:
Versamenti supplettivi a norma di statuto.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto, per fax o per posta elettronica. Statuto adeguato al nuovo diritto. Con dichiarazione della gerenza del 18.12.2009 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Pierpaoli, Alexey, da Gudo, in Riazzino (Lavertezzo), socio e presidente della gerenza, con firma individuale, con una quota da CHF 10'000.-- [finora: socio e gerente].
Publication number: 4282718, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Interbion. Fondazione per la ricerca biomedica di base, in Riva San Vitale, CH-500.7.002.249-6, Promuovere e sostenere la ricerca di base biologica e medica e conduce a tale scopo un istituto di ricerca biomedica, Fondazione (FUSC no. 99 del 24.5.2007, pagina 9, publ. 3946136).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Salvan, Edi, cittadino italiano, in Arquà Petrarca (IT), vice-presidente, senza diritto di firma.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Curti e Molo SA, in Bellinzona, ufficio di revisione;
Pierpaoli, Alexey, da Gudo, in Lavertezzo, vice-presidente, con firma individuale.