Reports for Milan Picek
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Milan Picek
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2638164, Commercial Registry Office Aargau, (400)
H + F Architekten GmbH, in Fahrwangen, CH-400.4.017.725-8, Betrieb eines Architekturbüros sowie Planung und Ausführung von Bauten und Inneneinrichtungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 21.08.1996, S. 5044).
Statutenänderung:
21.12.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friede, Peter, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Picek, Milan, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldemann, Samuel, von Eggiwil, in Fahrwangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Haldemann-Wipf, Brigitte, von Eggiwil, in Fahrwangen, mit Einzelprokura.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Personalfürsorgestiftung der Fics AG, in Fahrwangen, Stiftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.1999, S. 5529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Picek, Milan, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart;
Probst, Andres, von Tschugg, in Sarmenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhart, Bruno, von Müntschemier, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Personalfürsorgestiftung der Fics AG, in F a h r w a n g e n, Stiftung (SHAB Nr . 35 vom 20.02.1995, S. 982).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Picek, Milan, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart [bisher: mit Einzelunterschrift];
Probst, Andres, von Tschugg, in Sarmenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burkhart, Bruno, von Müntschemier, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.