Reports for Thomas Pfister
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Pfister
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Pfister
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005655060, Commercial Registry Office Zug, (170)
E.G.O. Beteiligungs GmbH, in Steinhausen, CHE-109.072.377, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005398789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf, Benno, von Zurzach, in Walchwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Thomas, von Bubikon, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gfrörer, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Bretten (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pott, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004598845, Commercial Registry Office Zug, (170)
E.G.O. Beteiligungs GmbH, in Zug, CHE-109.072.377, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2018, Publ. 1004472486).
Statutenänderung:
11.02.2019.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
c/o E.G.O. Elektro-Geräte AG, Hinterbergstrasse 38B, 6312 Steinhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörsting, Dr. Karlheinz, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Thomas, von Bubikon, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2908307, Commercial Registry Office Zug, (170)
E.G.O. Elektro - Geräte AG, in Zug, CHE-105.743.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2783463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neese, Dr. Martin, von Baar, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sohler, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Heilbronn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haupt, Dr. Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Rudolf, Benno, von Bad Zurzach, in Walchwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Thomas, von Bubikon, in Stäfa, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Sulzfeld (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.