Reports for Peter Pfister-Spinelli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Pfister-Spinelli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5519774, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Max Pfister Baubüro AG, in St. Gallen, CH-320.3.022.542-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2008, S. 12, Publ. 4712828).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister-Spinelli, Peter, von Klingnau, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz-Hemmi, Christoph, von Embrach, in Paris (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Pfister, Nicola, von Klingnau, in Novazzano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Max Pfister Baubüro AG, in St. Gallen, Führung eines Baugeschäftes usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.29 vom 11.2.1993 S.704).
Statutenänderung:
23.5.1996.
Zweck neu:
Erwerb, Überbauung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften sowie Führung eines Baugeschäftes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
(Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 27.05.1983 ist aus den Statuten gestrichen worden.) (bisher: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 27. Mai 1983 von der bisherigen Einzelfirma "Max Pfister, Baubureau", in St. Gallen, den Geschäftsbetrieb gemäss Uebernahmebilanz per 31. Dezember 1982 mit Aktiven von Fr.64811169.40 und Passiven von Fr.58340920.65 zum Preise von Fr.6470248.75, wovon Fr.4000000 an das Grundkapital angerechnet werden.).
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister-Stäheli, Martha, von Klingnau, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiwiler, Dr. Viktor, von Waldkirch, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister-Spinelli, Peter, von Klingnau, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: mit Einzelunterschrift);
Pfister, Jürg, von Klingnau, in St. Gallen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Pfister-Oberholzer, Jürg, von Klingnau, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift);
Ganz-Pfister, Ursula, von Embrach, in St. Gallen, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: Mitglied und Aktuar).