Reports for Sabine Pfister Elkady
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sabine Pfister Elkady
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005416974, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Pyramiden Elkady GmbH, in Thürnen, CHE-112.044.921, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister Elkady, Sabine, von Steinen, in Thürnen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elkady, Ahmed, ägyptischer Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: 5164934, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Pyramiden Elkady GmbH, in Thürnen, CH-280.4.008.004-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S. 7, Publ. 4962824).
Domizil neu:
Kilchmattstrasse 8, 4441 Thürnen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elkady, Ahmed, ägyptischer Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Pfister Elkady, Sabine, von Steinen, in Thürnen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3407754, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Pyramiden Elkady GmbH, in Thürnen, CH-280.4.008.004-3, Betrieb eines Marktfahrgeschäftes, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2004, S. 4, Publ. 2512482).
Statutenänderung:
31.05.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elkady, Ahmed, ägyptischer Staatsangehöriger, in Thürnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister Elkady, Sabine, von Steinen, in Thürnen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafterin, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--].