Reports for Bernd Pfeil
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bernd Pfeil
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2377793, Commercial Registry Office Zug, (170)
Assentis Technologies AG, in Risch, CHE-109.688.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1945669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfeil, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Saarbrücken (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brasse, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4657932, Commercial Registry Office Zug, (170)
Assentis Technologies AG, in Risch, CH-170.3.025.734-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2006, S. 15, Publ. 3586296).
Statutenänderung:
04.09.2008.
Domizil neu:
Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz.
Zweck neu:
Entwicklung und Vermarktung von Produkten wie Soft- und Hardware auf dem Gebiet der Informationstechnik sowie Erbringung der dazugehörenden Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen, andernfalls durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krähenbühl, Martin, von Zäziwil, in Rapperswil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vanberg, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfeil, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Saarbrücken (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kriebel, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4035398, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Compumet AG, in Rheinfelden, CH-400.3.007.481-5, Fabrikation von und Handel mit Alt- und Neumetallen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2007, S. 1, Publ. 3781012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfeil, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Ittlingen (DE), Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].