Reports for Viola Peter
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Viola Peter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2957878, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Franz Thomet AG (Franz Thomet SA) (Franz Thomet Ltd.), bisher in Ins, CH-073.3.006.407-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 21.04.1997, S. 2649).
Gründungsstatuten:
23.05.1967.
Statutenänderung:
2.06.2005, 22.07.2005.
Firma neu:
Rutega AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Kantstrasse 14, 8044 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Bereiche der Projektplanung, -beratung, -durchführung und -evaluation, Fachgutachten, Management, Consulting, Rechtsberatung, Treuhandgeschäfte, der Erwerb, die Verwaltung, das Halten und die Veräusserung von Schutzrechten und Lizenzen einschliesslich Know-how, Konzessionen und Patenten auf eigene und fremde Rechnung, die Beratung und Vermittlung von Produktions-, Handels- und Lizenzgeschäften, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen und Mobilien, Organisation, Beratung und Durchführung von Fachtagungen, Seminaren, Messen, Ausbildungen und anderen Veranstaltungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum/Immobilien zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien neu:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
[Die Bestimmung über die Mitteilungen an die Aktionäre ist aufgehoben.].
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomet, Franz, von Wohlen bei Bern, in Ins, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dialog Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Josef, von Mosnang, in Degersheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Peter, Viola, deutsche Staatsangehörige, in Nürnberg (DE), Generaldirektorin, mit Einzelunterschrift;
First Direct AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.