Reports for Martin Peter
Mandates
Results for the name Martin Peter
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Peter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005995691, Commercial Registry Office Zug, (170)
ENERGY-GROUP.CH AG, bisher in Zürich, CHE-282.949.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2024, Publ. 1005950713).
Statutenänderung:
05.03.2024.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Andreas, von Grossaffoltern, in Tuggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Martin, von Wiesendangen, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Claussen, Tommy, von Wetzikon (ZH), in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gadient, David, von Flums, in Ottenbach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Marcel, von Dottikon, in Nürensdorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Michael, von St. Gallen, in Embrach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wili, Michael Christoph, von Schötz, in Regensdorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzenbacher, Wolfgang, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Frick, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Martin, von Engelberg, in Küssnacht (SZ), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, René, von Wegenstetten, in Biberstein, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werfeli, Jan, von Bottenwil, in Seengen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christ, Thomas, von Selzach, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dätwyler, Yvonne, von Unterentfelden, in Unterentfelden, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005950713, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ENERGY-GROUP.CH AG, in Zürich, CHE-282.949.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2023, Publ. 1005704881).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Xander, von Dietikon, in Kerns, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Martin, von Wiesendangen, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005904869, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
OfficeWerft AG, in Luzern, CHE-364.371.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2019, Publ. 1004715581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Xander Georg, von Dietikon, in Kerns, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Martin, von Wiesendangen, in Schaan (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Andreas, von Grossaffoltern, in Tuggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schönenberg (ZH)].