Reports for Martin Peter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Peter
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Peter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004877583, Commercial Registry Office Zug, (170)
Point Capital Group AG, in Zug, CHE-336.027.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2019, Publ. 1004620762).
Statutenänderung:
20.04.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].
Aktien neu:
6'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Martin, von Neftenbach, in Opfikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubmann, Andreas Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Christian Moritz, von Pfäfers, in Dübendorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1936069, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PS-DATA GmbH, in Turbenthal, CHE-106.314.472, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2010, S. 30, Publ. 5936234).
Statutenänderung:
12.11.2014.
Firma neu:
PS-DATA GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Grossackerstrasse 58, 8152 Opfikon. Die Generalversammlung vom 12.11.2014 hat die Gesellschaft aufgelöst und anschliessend den Sitz nach Opfikon verlegt..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Silvia Theodora, von Neftenbach, in Turbenthal, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Jürg, von Neftenbach, in Turbenthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Peter, Martin, von Neftenbach, in Opfikon, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift.