Reports for Sophia Pelusi-Manolis
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Sophia Pelusi-Manolis
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4493426, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Licht & Concept AG, in Uzwil, CH-320.3.044.513-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2005, S. 12, Publ. 2898332).
Statutenänderung:
19.05.2008.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 111b, 9240 Uzwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigg, Fidel Albert, von Sternenberg, in Sternenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigg, Margrit, von Sternenberg, in Sternenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelusi, Renato, von Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Uzwil];
Pelusi-Manolis, Sophia, von Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4150088, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Reno-Design GmbH, bisher in Horn, CH-440.4.017.279-9, Handel mit Möbeln und Beleuchtungen sowie mit Waren aller Art. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2004, S. 13, Publ. 2320926).
Statutenänderung:
27.09.2007.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
Konstanzerstrasse 46, 8280 Kreuzlingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelusi, Renato, von Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Uzwil];
Pelusi-Manolis, Sophia, von Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: Pelusi, Sophia, griechische Staatsangehörige, in Uzwil].