Reports for Andrew Millward Payne
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andrew Millward Payne
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2844307, Commercial Registry Office Berne, (36)
VSL International AG, in Köniz, CHE-101.405.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2190051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz, Dr. Hans-Rudolf, von Aarburg, in Bösingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Payne, Andrew Millward, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vanheuverswyn, Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly-sur-Seine (FR), Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peltzer, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Le Mesnil-le-Roi (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1417043, Commercial Registry Office Berne, (36)
VSL - Rizzani de Eccher JV AG, in Bern, CHE-101.469.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1338711).
Firma neu:
VSL - Rizzani de Eccher JV AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(VSL - Rizzani de Eccher JV Ltd in liquidation) (VSL - Rizzani de Eccher JV SA en liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.03.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Payne, Andrew Millward, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Hong Kong (CHINA), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Menazzi, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Zugliano (IT), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Zugliano (I), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mondon, Jean-Yves Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thomé, Gérald, französischer Staatsangehöriger, in Pully, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischli, Franz, von Glarus Nord, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Näfels, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ganz, Dr. Hans-Rudolf, von Aarburg, in Bösingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Möschler, Erich, von Orpund, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6665438, Commercial Registry Office Berne, (36)
VSL International AG, in Köniz, CH-053.3.001.465-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, S. 5, Publ. 5587068).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Dr. Hans-Rudolf, von Aarburg, in Bösingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift];
Mondon, Jean-Yves Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiviatkowski, Jean-Marc Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Racine, Olivier-Marie Henri, französischer Staatsangehöriger, in Louveciennes (FR), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Payne, Andrew Millward, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.