Reports for Etienne Jean Patrocle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Etienne Jean Patrocle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3097462, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Nextrom Holding S.A. (Nextrom Holding AG) (Nextrom Holding Ltd), bisher in Schaffhausen, CH-550.0.066.513-6, Erwerb, Administration und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2005, S. 14, Publ. 2888316).
Gründungsstatuten:
01.12.1983.
Statutenänderung:
3.10.2005.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Churerstrasse 135, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck:
Erwerb, Administration und Verwaltung von Beteiligungen an Handels-, Industrie-, Immobilien- oder Finanzunternehmen in der Schweiz oder im Ausland durch Übernahme von Aktien, Obligationen, Anteilen und Forderungen in jeder sonstigen Form.
Aktienkapital neu:
CHF 7'613'430.-- [bisher: CHF 7'564'746.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'613'430.--.
Aktien neu:
1'875'000 Vorzugs-Namenaktien zu CHF 1.-- und 1'912'810 Inhaberaktien zu CHF 3.-- [bisher: 1'875'000 Vorzugs-Namenaktien zu CHF 1.-- 1'896'582 Inhaberaktien zu CHF 3.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB. Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt [wie bisher];
[Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinonen, Jouni, von Finnland, in Les Cullayes, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Laakso, Risto, von Finnland, in Helsinki (FI), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Patrocle, Etienne, von Lausanne, in Morges, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG Fides Peat, in Genève, Revisionsstelle [wie bisher];
Schmid, Lorenzo R., von Davos, in Kastanienbaum, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähli, Thomas, von Zollikon, in Wollerau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knill, Georg, von Oesterreich, in St. Ruprecht a.d. Raab (AT), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Buchter, Daniel, von Deutschland, in Meisterschwanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leupp, Jürg, von Beggingen, in Horw, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3018520, Commercial Registry Office Berne, (36)
Nextrom Photonics SA, in Gals, CH-073.3.014.241-9, Studie, Konzeption, Herstellung und Handel von Produktionssystemen für die Optikenbestandteile und Optik-Elektronischenbestandteile usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2005, S. 5, Publ. 2737704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odiet, Maxime, von Pleigne, in Mur VD, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Patrocle, Etienne, von Lausanne, in Morges, Vizepräsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giraud, Alain, französischer Staatsangehöriger, in Préverenges, Vizepräsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Publication number: 2827490, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Nextrom Holding S.A. (Nextrom Holding AG) (Nextrom Holding Ltd), bisher in Morges. , CH-550.0.066.513-6, Erwerb, Administration und Verwaltung von Beteiligungen an Handels-, Industrie-, Immobilien- oder Finanzunternehmen in der Schweiz oder im Ausland durch Übernahme von Aktien, Obligationen, Anteilen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2004, S. 15).
Gründungsstatuten:
01.12.1983.
Statutenänderung:
11.04.2005.
Sitz neu:
Schaffhausen.
Domizil neu:
Ebnatstrasse 152, 8207 Schaffhausen.
Zweck:
Erwerb, Administration und Verwaltung von Beteiligungen an Handels-, Industrie-, Immobilien- oder Finanzunternehmen in der Schweiz oder im Ausland durch Übernahme von Aktien, Obligationen, Anteilen und Forderungen in jeder sonstigen Form.
Aktienkapital neu:
CHF 7'564'746.-- [bisher: CHF 7'513'260.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'564'746.--.
Aktien neu:
1'875'000 Vorzugs-Namenaktien zu CHF 1.-- 1'896'582 Inhaberaktien zu CHF 3.-- [bisher: 1'875'000 Vorzugs-Namenaktien zu CHF 1.-- 1'879'420 Inhaberaktien zu CHF 3.--].
Publikationsorgan:
SHAB. Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kallasvuo, Olli-Pekka, von Finnland, in Helsinki (FI), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dreyer, Dominique, von Ueberstorf, in Fribourg, Vizepräsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Rudolph, von Winterthur, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simonson, Richard, von den USA, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vannotti, Leonardo, von Bedigliora, in Ennetbaden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers SA, in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laakso, Risto, von Finnland, in Helsinki (FI), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Patrocle, Etienne, von Lausanne, in Morges, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Knill, Georg, von Oesterreich, in St. Ruprecht a.d. Raab (AT), Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Dr. iur. Joachim, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinonen, Jouni, von Finnland, in Les Cullayes, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter];
KPMG Fides Peat, in Genève, Revisionsstelle.