Reports for Miroslav Patak
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Miroslav Patak
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005348355, Commercial Registry Office Berne, (36)
AEK Consulting AG, in Ferenbalm, CHE-102.175.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2021, Publ. 1005302791).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patak, Miroslav, von Thun, in Sumiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3122997, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bären Bremgarten GmbH, in Bremgarten bei Bern, CHE-470.080.532, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2011, Publ. 6011030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebib, Iljjazi, mazedonischer Staatsangehöriger, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patak, Miroslav, von Thun, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 1835125, Commercial Registry Office Berne, (36)
Adriano Valente SA, bisher in Lausanne, CHE-116.307.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1600499).
Gründungsstatuten:
17.11.2010.
Statutenänderung:
31.10.2014.
Firma neu:
KHSA Watch AG.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
Alpenstrasse 1, 3072 Ostermundigen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Studium, die Planung, Entwicklung, Fabrikation, Promotion, der Vertrieb und Verkauf von allen Artikeln der Uhrmacherei, der Schmucksparte, des Uhrendesigns und aller damit zusammenhängender Aktivitäten sowie der Import und Export von Personenfahrzeugen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valente, Adriano, von Biel/Bienne, in Lausanne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patak, Miroslav, von Thun, in Amsoldingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.