Reports for Urban Johann Paris
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urban Johann Paris
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005265632, Commercial Registry Office Valais, (600)
Blinnenwerk AG, Blinag, in Goms, CHE-100.608.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, S.0, Publ. 3536267).
Domizil neu:
Rottenweg 267, 3998 Reckingen VS.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritz, Reinhard, von Goms, in Niederwald (Goms), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paris, Urban Johann, von Bellwald, in Reckingen VS (Goms), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Blatter, Roman, von Goms, in Reckingen VS (Goms), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jossen, Daniel Werner, von Naters, in Gluringen (Goms), Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Reckingen VS (Goms)].
Publication number: HR02-1005218001, Commercial Registry Office Valais, (600)
Paris und Partner AG, in Reckingen-Gluringen, CHE-112.927.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2014, S.0, Publ. 1375513).
Sitz neu:
Goms.
Domizil neu:
Rottenweg 265, 3998 Reckingen VS.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paris, Urban Johann, von Bellwald, in Reckingen VS (Goms), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reckingen-Gluringen].
Publication number: HR02-1004633019, Commercial Registry Office Valais, (600)
SRP Ingenieur AG, in Brig-Glis, CHE-105.945.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286265).
Statutenänderung:
02.05.2019.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SRP Ingénieur SA).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Ingenieurbüros für Bau und Umwelt. Im Rahmen dieses Zweckes kann die Gesellschaft Rechte, Lizenzen und Patente erwerben, veräussern und vermitteln. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail, Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paris, Urban Johann, von Bellwald, in Reckingen VS (Reckingen-Gluringen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andres, Ignaz, von Mörel-Filet, in Naters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Gilbert, von Gampel-Bratsch, in Hünenberg See (Hünenberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Verasani, Adrian, von Guttet-Feschel, in Brig (Brig-Glis), mit Kollektivunterschrift zu zweien.