Reports for Jean-François Paquereau
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean-François Paquereau
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4361194, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SG Private Banking (Suisse) SA, succursale de Zurich, in Zürich, CH-020.9.002.023-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2007, S. 21, Publ. 4222604).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Firma Hauptsitz neu:
SG Private Banking (Suisse) SA (660-1332995-9) (SG Private Banking (Schweiz) AG) (SG Private Banking (Switzerland) Ltd) (SG Private Banking (Svizzera) SA).
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichenes Statutendatum aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: Statuten geändert am: 29.09.2005 und 20.02.2006].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Picciotto, René, italienischer Staatsangehöriger, in Anières, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Setton, Philippe, italienischer Staatsangehöriger, in Genf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henckel von Donnersmarck, Winfried, von Baden, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacquemoud, Jean-Pierre, von Genf, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lévy, Alain Bruno, von Sâles, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Jacques, von Zürich, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peytral, Alain, von Vugelles-La Mothe, in Epalinges, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riba, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vannod, Alex, von Orny, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonntag, Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valenzuela, Alberto, französischer Staatsangehöriger, in Collonge-Bellerive, stellvertretender Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Collas, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferré, Jean-Charles, französischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paquereau, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Anières, stellvertretender Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusch, Paul Henri, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truchi, Daniel, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thieffry, Yves, französischer Staatsangehöriger, in Chavenay (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3054900, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SG Private Banking (Suisse) SA, succursale de Zurich, in Zürich, CH-020.9.002.023-6, Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Bank mit einer privaten und institutionellen schweizerischen und ausländischen Kundschaft, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2005, S. 20, Publ. 2943602).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garbani, Guido, von Vergeletto, in Horgen, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Urs, von Zürich, in Wädenswil, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petöcz, Sandor, von Adliswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tröster, Thomas, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vitti, Carluccio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vögeli, Fridolin, von Rüti GL, in Oberurnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gionis, Tania, von Regensdorf, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ghittini, Renato, von Giubiasco, in Freienbach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sampietro, Chris, von Lugano, in Wollerau, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnosti, Barbara, von Basel, in Zürich, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fröhli, Filippo, von Küssnacht SZ, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hrejsa, Thomas, von Zug, in Steinhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kudrnovsky, Jaroslav, von Niederdorf, in Bienne, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paquereau, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Anières, stellvertretender Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.