Reports for Dr. Grigorios Pallas
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Grigorios Pallas
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005252363, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Pallas Investments AG, in Olten, CHE-296.593.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523750).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pallas, Dr. Grigorios, von Leissigen, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hägendorf];
Pallas, Elisabeth, von Leissigen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hägendorf].
Publication number: HR02-1004917611, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Pavillon Gastronomie AG, in Olten, CHE-261.127.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508692). Mit Erklärung vom 17.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Urs, von Langnau im Emmental, in Rickenbach SO, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle;
Pallas, Georgos, genannt Jorgos, von Leissigen, in Olten, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pallas, Grigorios, von Leissigen, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004879520, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Arte Konferenzzentrum AG, in Olten, CHE-103.078.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509773).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pallas, Georgos genannt Jorgos, von Leissigen, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blaser, Urs, von Langnau im Emmental, in Rickenbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pallas, Grigorios, von Leissigen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hägendorf, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].