Reports for Dr. Bojan Pajic
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dr. Bojan Pajic
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3679633, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hilfswerk der orthodoxen Christen in der Schweiz, einer Stiftung der Serbisch-Orthodoxen Kirchgemeinde HI. Dreifaltigkeit in der Schweiz, in Zürich, CHE-110.395.723, Stiftung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2013, Publ. 7142696).
Domizil neu:
c/o Kämpfen Rechtsanwälte, Dr. Marc-Antoine Kämpfen, Gerechtigkeitsgasse 23, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kämpfen, Dr. Marc-Antoine, von Brig-Glis, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pajic, Bojan, von Reinach AG, in Reinach AG, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spasojevic-Schiess, Gabriele, von Uster, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuver AG (CHE-107.909.202), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Treuver AG (CH-170.3.004.840-1)].
Publication number: 6723450, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Orasis Schwyz GmbH, in Schwyz, CH-130.4.018.258-1, Hauptplatz 6, 6430 Schwyz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.06.2012.
Zweck:
Betrieb einer Augenarzt-/Optometrie-Praxis sowie die Erbringung von Leistungen im Bereich der Augenmedizin, Augenchirurgie und Optometrie;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 9.6.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Müller, Georg Stefan, von Walterswil SO, in Sattel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Pajic, Bojan, von Reinach AG, in Beinwil am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Müller, Jennifer Pascale Bernadette, österreichische Staatsangehörige, in Sattel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Pajic-Eggspühler, Brigitte, von Zürich, Klingnau und Reinach AG, in Beinwil am See, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Publication number: 6350970, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
new meddatsystem ag, in Luzern, CH-100.3.792.779-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 21.04.2011, S. 0, Publ. 6132096).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pajic, Bojan, von Reinach AG, in Beinwil am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.