Reports for Esther Pachmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Esther Pachmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005610080, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
PhysioPraxis Rapperswil GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-197.422.931, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, S.0, Publ. 2001195).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pachmann, René, von Oberhelfenschwil, in Hittnau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pachmann, Esther, deutsche Staatsangehörige, in Hittnau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Rapperswil (Rapperswil-Jona), mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005091438, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Physiotherapie Dübendorf AG, in Dübendorf, CHE-116.082.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S.21, Publ. 5859494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dedden, Wybe, niederländischer Staatsangehöriger, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dedden-Leemkuil, Judith Bernadette, niederländische Staatsangehörige, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pachmann, René, von Oberhelfenschwil, in Hittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pachmann, Esther, deutsche Staatsangehörige, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2144183, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RUFA Beratungen GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CHE-369.155.938, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2014, Publ. 1423391).
Firma neu:
RUFA Beratungen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.04.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pachmann, Esther, deutsche Staatsangehörige, in Rapperswil-Jona, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Thalwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Rüegger, Thomas, von Rothrist, in Wetzikon ZH, Liquidator, mit Einzelunterschrift.