Reports for Vitus Ottiger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Vitus Ottiger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5333648, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
V. Ottiger Früchtehof GmbH, in Rothenburg, CH-100.4.021.126-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.1998, S. 2482). Mitteilungen erfolgen brieflich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Vitus, von Rothenburg, in Rothenburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 35'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Publication number: 5040762, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, in Luzern, CH-100.5.011.111-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 11, Publ. 4929892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Jost, von Entlebuch, in Entlebuch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumbühl, Ferdinand, von Wolfenschiessen, in Dallenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheuber, Marta, von Engelberg und Wolfenschiessen, in Engelberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühlmann, Peter, von Emmen, Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwizer, Urs, von Pfaffnau, in Pfaffnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ottiger, Vitus, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Hans, von Sins, in Sins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Achermann, Paul, von Beckenried, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Christian, von Spiringen, in Seedorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Sepp, von Malters, in Malters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grüter, Lukas, von Pfaffnau und Willisau, in Pfaffnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häfliger, Franz, von Grosswangen und Schenkon, in Grosswangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oehen, Thomas, von Hohenrain, in Hohenrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnider, Markus, von Hasle LU, in Hasle LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinmann, Hans, von Ebersecken, in Ebersecken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waldispühl, Nicole, von Ballwil, in Ballwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3), Revisionsstelle.
Publication number: 4853668, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wohnbaugenossenschaft Wobaro Rothenburg, in Rothenburg, CH-100.5.010.820-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2006, S. 12, Publ. 3447568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ottiger, Vitus, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omlin, Marcel, von Rothenburg und Sarnen, in Rothenburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Erna, von Rothenburg, in Rothenburg, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Lufida Revisions AG, in Hochdorf (CH-100.9.789.013-0), Revisionsstelle.