Reports for Peter Oprandi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Oprandi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005819208, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Advanced Osteotomy Tools - AOT AG, in Basel, CHE-116.233.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005725043).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oprandi, Peter, von Zernez, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005450084, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Advanced Osteotomy Tools - AOT AG, in Basel, CHE-116.233.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005419112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bätscher, Cyrill Carl, von Basel, in Tenniken, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beckmann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurbriggen, Elmar, von Saas-Grund, in Ettingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oprandi, Peter, von Zernez, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peyer, Michael, von Willisau, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilken, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005099410, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
PIQUR Therapeutics AG, in Basel, CHE-268.276.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046622).
Statutenänderung:
05.02.2021.
Firma neu:
PIQUR Therapeutics AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(PIQUR Therapeutics Ltd in liquidation).
Domizil neu:
c/o Wirtschafts-Treuhand AG, Arnold Böcklin-Strasse 25, 4051 Basel.
Aktienkapital neu:
CHF 587'335.40 [bisher: CHF 587'269.70].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 587'335.40 [bisher: CHF 587'269.70].
Aktien neu:
5'873'354 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'872'697 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.02.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andres, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Peymeinade (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deuring, Dorothée, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Magni, Guido, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rolli, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oprandi, Peter, von Zernez, in Bottmingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiermuth, Rolf Paul, von Zeiningen, in Zofingen, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Pfister, Stefan Anton, von Pfäffikon, in Rothrist, Liquidator, mit Einzelunterschrift.