Reports for Claes Ohlin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claes Ohlin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6191480, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ohlin Consulting GmbH, in Bäretswil, CH-020.4.028.347-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2004, S. 18, Publ. 2123460).
Firma neu:
Ohlin Consulting GmbH in Liquidation. Gemäss Erklärung vom 26.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.05.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ohlin, Claes, dänischer Staatsangehöriger, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ohlin-Fäh, Susanne, von Kaltbrunn, in Bäretswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2123460, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ohlin Consulting GmbH, in Bäretswil, Adetswilerstrasse 12A, 8344 Bäretswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.02.2004.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung, speziell in den Bereichen Marketing, Verkauf, Human Ressource Management und das Projektmanagement im IT Bereich sowie die Handelsvermittlung. Sie kann auch Handelsvertretungen übernehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 04.02.2004 Computer, Telefone, Büromobiliar und -geräte, wofür CHF 8'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ohlin, Claes, dänischer Staatsangehöriger, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Ohlin-Fäh, Susanne, von Kaltbrunn, in Bäretswil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Ohlin, Birgit, von Kaltbrunn, in Schlieren, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Ohlin, Denis, von Kaltbrunn, in Bäretswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Ohlin, Tommy, von Kaltbrunn, in Bäretswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Publication number: 803582, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Oerlikon Stationär-Batterien AG Aesch BL, in Aesch BL, Herstellung und Vertrieb von Akkumulatoren und Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 31.12.2002, S. 7).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Urs, von Thalheim AG, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hughes, Brendan, irischer Staatsangehöriger, in Ettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Limacher, Adolf, von Luzern, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ohlin, Claes, dänischer Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Dr. Max, von Zürich, in Oberrohrdorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.