Reports for Christoph Peter Ogi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christoph Peter Ogi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005304898, Commercial Registry Office Berne, (36)
solarUp Energie GmbH, in Saanen, CHE-174.540.809, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2015, S.0, Publ. 2290861).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ogi, Christoph Peter, von Kandersteg, in Grund b. Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bolton, Sandro, von Köniz, in Interlaken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bolton, Simon, von Köniz, in Gsteig b. Gstaad (Gsteig), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Max Brand Beteiligungen AG (CHE-111.978.637), in Saanen, Gesellschafterin, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2663285, Commercial Registry Office Berne, (36)
EKO ElektroKontrollen Oberland GmbH, in Saanen, CHE-112.669.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1474509).
Firma neu:
EKO ElektroKontrollen Oberland GmbH in Liq..
Domizil neu:
c/o Christoph Ogi, Meielsgrundgässli 29, 3783 Grund b. Gstaad. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.02.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein-Gafner, Sonja, von Beatenberg und Leissigen, in Leissigen, mit Einzelprokura;
Bolton-Wenger, Marianne, von Köniz, in Gstaad (Saanen), mit Einzelprokura,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein-Gafner, Robert, von Leissigen, in Leissigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Ogi, Christoph Peter, von Kandersteg, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1474509, Commercial Registry Office Berne, (36)
EKO ElektroKontrollen Oberland GmbH, in Saanen, CHE-112.669.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2010, S. 4, Publ. 5802062).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ogi, Christoph Peter, von Kandersteg, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Gstaad (Gde. Saanen)];
Bolton-Wenger, Marianne, von Köniz, in Gstaad (Saanen), mit Einzelprokura [bisher: in Gstaad (Gde. Saanen)].