Reports for Christoph Walter Oggenfuss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Walter Oggenfuss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005733150, Commercial Registry Office Zurich, (20)
markITing ag, in Erlenbach (ZH), CHE-275.092.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2017, S.0, Publ. 3440813).
Firma neu:
markITing ag in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.04.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oggenfuss, Christoph Walter, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005571838, Commercial Registry Office Graubünden
Stiftung Terrafina Oberengadin, in La Punt Chamues-ch, CHE-110.300.875, Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005183077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolli-Gerber, Ursula, von Beringen, in La Punt-Chamues-ch, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oggenfuss, Christoph, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Erlenbach (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Christine, von Rüti (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3440813, Commercial Registry Office Zurich, (20)
markITing ag, in Erlenbach ZH, CHE-275.092.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, Publ. 6586872).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oggenfuss, Christoph Walter, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Oggenfuss-Spoerry, Ursula Elisabeth, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.