Reports for Hanspeter Oester
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hanspeter Oester
Holdings
Newest SOGC notifications: Hanspeter Oester
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005242172, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Oester-Matte Vorschwand, in Adelboden, CHE-110.393.279, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3722567).
Urkundenänderung:
11.05.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. [Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Verwaltung: Stiftungsrat mit 5 bis 9 Mitgliedern].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oester, Hanspeter, von Frutigen, in Adelboden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oester, Elisabeth, von Frutigen, in Adelboden, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oester, Gerhard, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied + Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oester, Heinz, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scherrer-Zysset, Ursula, von Basel und Kirchdorf (BE), in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wölfli-Oester, Elsa-Luise, von Schangnau, in Buchholterberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005096701, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Rohrbach-Träff, in Frutigen, CHE-102.722.837, Verein (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, S.0, Publ. 1822825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oester, Hanspeter, von Frutigen, in Adelboden, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wäfler, Anton, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wäfler, Daniel, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer-Trummer, Ernst, von Adelboden, in Achseten (Frutigen), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Pieren, Thomas, von Frutigen, in Achseten (Frutigen), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reichen, Beat, von Adelboden, in Ried (Frutigen), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Kassier, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Allenbach, Simon, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lauber, Madeleine, von Adelboden, in Achseten (Frutigen), Mitglied des Vorstandes, Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reichen, David, von Adelboden, in Frutigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1135521, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hotel Adler AG, Adelboden, in Adelboden, CH-092.3.006.348-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, S. 6, Publ. 5715178).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oester, Hanspeter, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klopfenstein, Peter Andreas, von St. Stephan, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Klopfenstein-Reusser, Peter, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].