Reports for Markus Oeschger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Oeschger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005128711, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Bechtle Schweiz AG, Zweigniederlassung Deutschschweiz, Mägenwil, in Mägenwil, CHE-328.015.576, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095932).
Hauptsitz in:
Risch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeschger, Markus, von Mettauertal, in Mellingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005109028, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Step2 AG, in Mägenwil, CHE-423.732.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043335).
Statutenänderung:
04.02.2021.
Sitz neu:
Remetschwil.
Domizil neu:
Sennhofstrasse 34, 5453 Remetschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeschger, Markus, von Mettauertal, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Oeschger, Hanspeter, von Mettauertal, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerli, Thomas, von Brittnau, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004853120, Commercial Registry Office Zug, (170)
Bechtle Schweiz AG, in Risch, CHE-115.799.803, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeschger, Markus, von Mettauertal, in Mellingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Speck, Christian, von Zumikon und Zug, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.