Reports for Ruth Oesch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ruth Oesch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005802043, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung für die Adliswiler Jugend, in Adliswil, CHE-104.063.810, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788201).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Ruth, von Oberlangenegg, in Langnau am Albis, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Mario, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Eveline, von Zürich, in Adliswil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Greifensee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Füglistaler, Cynthia, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollenstein, Markus, von Mosnang, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, Nadja Corina, von Adliswil, in Thalwil, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6297960, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung für die Adliswiler Jugend, in Adliswil, CH-020.7.904.064-9, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2005, S. 20, Publ. 3095744).
Domizil neu:
c/o Stadt Adliswil, Zürichstrasse 3, 8134 Adliswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesch, Ruth, von Oberlangenegg, in Langnau am Albis, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil].
Publication number: 3095744, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung für die Adliswiler Jugend, in Adliswil, CH-020.7.904.064-9, Die Stiftung dient der gemeinnützigen Förderung der Adliswiler Jugend, Stiftung (SHAB Nr. 55 vom 21.03.2003, S. 20, Publ. 914242).
Urkundenänderung:
18.04.2005.
Zweck neu:
Die Stiftung dient der gemeinnützigen Förderung der Adliswiler Jugend und bezweckt Aus- und Weiterbildungen im In- und Ausland oder die Gewährung von Hilfemassnahmen bei persönlicher Notlage, die durch die öffentlichen Sozialhilfe nicht abgedeckt werden können. Die Förderung der Jugendlichen kann sich auf Belange des Intellekts, der Kunst, des Handwerks oder auch auf andere Belange beziehen und umfasst ebenfalls die Förderung kreativer Projekte. Der Stiftungsrat kann auch Institutionen finanziell unterstützen, deren Tätigkeiten dem Stiftungszweck gemäss vorgenanntem Zweck entsprechen, sofern eine personelle Verbindung zu einem oder mehreren Adliswiler Jugendlichen besteht. Der Stiftungsrat kann zudem Kinder über deren Eltern unterstützen, die eine öffentliche oder private Krippe besuchen, sofern die finanziellen Mittel der Eltern hierfür nicht ausreichen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friess, Franziska, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiniger, Dr. Thomas, von Eriswil, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Froesch, Dr. Klaus, von Adliswil, Zürich und Zofingen, in Adliswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Margot, Marcel, von Adliswil und Sainte-Croix, in Adliswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Oesch, Ruth, von Oberlangenegg, in Adliswil, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krähenbühl, Thomas, von Brenzikofen, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Mario, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.