Reports for Niklaus A. Oesch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Niklaus A. Oesch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005967729, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oesch Gartenbau AG, in Rümlang, CHE-478.981.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Niklaus A., von Balgach, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Michael, von Schöfflisdorf, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürli, Guido, von Grossdietwil, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mathys, Peter, von Zürich, in Rümlang, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Publication number: HR02-1004891193, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Garten- und Landschaftsbau Oberengstringen GmbH, in Oberengstringen, CHE-151.391.438, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782286).
Firma neu:
Garten- und Landschaftsbau Oberengstringen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.05.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesch, Niklaus A., von Balgach, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1004782192, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oesch Gartenbau AG, in Winterthur, CHE-478.981.309, c/o Göldi AG Garten- und Sportplatzbau, In der Euelwies 25, 8408 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.12.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Betriebes im Bereich des Garten- und Landschafts- sowie Strassenbaus. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Peter, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Michael, von Schöfflisdorf, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oesch, Niklaus A., von Balgach, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidlin, Raphael Josef Anton, von Wahlen, in Rossemaison, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trewitax Zürich AG (CHE-109.047.735), in Zürich, Revisionsstelle.