Reports for Christian Beat Oehler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Beat Oehler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006134651, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Terra Helvetica Anlagestiftung, in Frauenfeld, CHE-333.869.288, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2024, Publ. 1005957656).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Gunten, Nicolas, von Sigriswil, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlumpf, Danny Daniel, von Untervaz, in Chur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rombach (Küttigen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oehler, Christian, von Aarau, in Aarau, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005842964, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Terra Helvetica Anlagestiftung, in Frauenfeld, CHE-333.869.288, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2020, Publ. 1004957275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Candrian, Johann, von Sagogn, in Wangs (Vilters-Wangs), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruhin, Christoph, von Schübelbach, in Buttikon SZ (Schübelbach), stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Dr. Jürg, von Zürich, in Aesch ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehler, Christian, von Aarau, in Aarau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Gunten, Nicolas, von Sigriswil, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005545050, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Oehler-Ringier-Familienstiftung, in Aarau, CHE-474.333.778, Laurenzenvorstadt 79, 5000 Aarau, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
08.01.1988. 15.02.1996. 25.09.1997. 14.04.2020.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt den Zweck, Familienangehörige für aussergewöhnliche Ausbildungskosten, für Spital- und Kuraufenthalte, Arztkosten bei Krankheit und Unfällen, soweit eigene Mittel und Versicherungsleistungen nicht genügen, für Ausstattungen bei Heirat und Geburten bei prekären finanziellen Verhältnissen, durch Gewährung von direkten Zuwendungen oder Darlehen zu unterstützen. Unter Familienangehörigen, welche in den Genuss von Stiftungsleistungen kommen können, fallen direkte Nachkommen, auch in entfernten nach folgenden Graden in gerader Linie von Friedrich und Else Oehler-Ringier (Eltern des Stifters) wohnhaft gewesen in Aarau. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Oehler, Maurine, von Aarau, in Aarau, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehler, Jon, von Aarau, in Aarau, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehler, Christian Beat, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.