Reports for Roland Odermatt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Odermatt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006129011, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Systech Controls GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-109.551.353, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagenbuch-Odermatt, Priska, von Zürich, in Horw, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Odermatt, Roland, von Dallenwil, in Stans, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Johann Rudolf, von Dallenwil, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 4148565, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Systech Controls GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-109.551.353, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2008, Publ. 4567282).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagenbuch-Odermatt, Priska, von Zürich, in Horw, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Dallenwil und Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Odermatt, Roland, von Dallenwil, in Stans, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Buochs, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 4567282, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Systech Controls GmbH, in Hergiswil NW, CH-150.4.000.595-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2002, S. 9, Publ. 460746).
Statutenänderung:
27.06.2008.
Domizil neu:
Allmendlistrasse 8, 6052 Hergiswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche der Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik, insbesondere für Gebäude und Industrieanlagen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 27.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Johann Rudolf, von Dallenwil, in Hergiswil NW, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.--];
Hagenbuch-Odermatt, Priska, von Dallenwil und Zürich, in St. Niklausen LU (Horw), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Odermatt, Priska, von Dallenwil, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--];
Odermatt, Roland, von Dallenwil, in Buochs, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].