Reports for Lukas Gustav Obrist
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Lukas Gustav Obrist
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004898651, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SwissDrones Operating AG, in Buchs (SG), CHE-424.414.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004804130).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Lukas Gustav, von Laufenburg, in Kaiseraugst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kronenberg, Michael, von Ruswil, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Varga, Verena, von Lungern, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4182003, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SwissDrones Operating AG, in Sevelen, CHE-424.414.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, Publ. 3298971).
Statutenänderung:
26.01.2018.
Sitz neu:
Buchs SG.
Domizil neu:
Lagerstrasse 30, 9470 Buchs.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menick, Dennis, niederländischer Staatsangehöriger, in Sevelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Daniel Walter, von Rebstein, in Balgach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronenberg, Michael, von Ruswil, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krättli, Daniel Markus, von Landquart, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivprokura zu zweien];
Obrist, Lukas Gustav, von Laufenburg, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügi, Toni, von Nebikon, in Nebikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3654201, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Allfarm AG, in Buckten, CHE-107.486.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2017, Publ. 3282111). Gemäss Erklärung vom 24.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jehle, Ursula, von Basel, in Känerkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scherer, Kandid, von Inwil, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin & Partner Treuhand GmbH, in Reinach (BL), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Gerhard, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jehle, Clemens, von Basel, in Känerkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Obrist, Lukas Gustav, von Laufenburg, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obrist, Silas, von Kaiseraugst, in Wegenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.