Reports for Roland Oberli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Oberli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4122157, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Thesaurie Immobilien AG, in Zürich, CHE-114.467.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberli, Roland, von Rüderswil, in Thierachern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2663355, Commercial Registry Office Berne, (36)
Thesaurie Immobilien AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-114.467.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2016, Publ. 2602931).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberli, Roland, von Rüderswil, in Thierachern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6377952, Commercial Registry Office Berne, (36)
Treuassur GmbH, in Uetendorf, CH-092.4.000.966-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2006, S. 5, Publ. 3189672).
Statutenänderung:
06.10.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Betreuung in allen Versicherungsfragen (Verwaltung, Analyse, Vergleiche, Submissionen), Steuerberatungen sowie administrative Dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmungen. Im Übrigen betreibt sie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 05.11.1993 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 5.11.1993 von den Miteigentümern Roland Oberli, in Uetendorf, Daniel Indermühle, in Uttigen und von Anton Künzli, in Hünibach, Gde. Hilterfingen, rückwirkend per 1.9.1993 den Personenwagen BMW 318iS Coupé zum Uebernahmepreis von CHF 35'000.--. Durch diese Sacheinlage sind die beiden Stammeinlagen von Daniel Indermühle und Anton Künzle voll liberiert. CHF 15'000.-- werden Roland Oberli in den Büchern gutgeschrieben.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich . Gemäss Erklärung vom 06.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider Oberli, Liliane, von Rüderswil, in Steffisburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberli, Roland, von Rüderswil, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00].