Reports for Jonathan Nussbaumer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jonathan Nussbaumer
Newest SOGC notifications: Jonathan Nussbaumer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4260463, Commercial Registry Office Berne, (36)
Perles Elektrowerkzeuge und Motoren AG, in Pieterlen, CHE-101.302.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1184837).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Svetlik, Gasper, slowenischer Staatsangehöriger, in Idrija (SI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Greuter, Peter, von Winterthur, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, Jonathan, von Matzendorf, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3212771, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Farmlife GmbH, bisher in Biel/Bienne, CHE-285.874.215, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2015, Publ. 2495945).
Statutenänderung:
02.11.2016.
Sitz neu:
Grenchen.
Domizil neu:
Kirchstrasse 17, 2540 Grenchen.
Zweck neu:
Detail- und Grosshandel mit Bioprodukten und Lebensmitteln aller Art. Kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, Jonathan, von Matzendorf, in Grenchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Biel/Bienne].
Publication number: 3172889, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
PTKO Handels- und Beteiligungs AG, bisher in Biel/Bienne, CHE-430.486.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2016, Publ. 3039165).
Statutenänderung:
02.11.2016.
Sitz neu:
Grenchen.
Domizil neu:
Kirchstrasse 17, 2540 Grenchen.
Zweck neu:
Halten, Erwerben und Verwalten von Beteiligungen und Liegenschaften sowie Handel mit Waren aller Art. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, Jonathan, von Matzendorf, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel/Bienne].