Reports for Friedrich Nussbaumer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Friedrich Nussbaumer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2980863, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Stiftung der schweizerischen Schuljugend zur Erhaltung des Schlachtfeldes von Morgarten, in Schwyz, CHE-101.962.379, Stiftung (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2011, Publ. 6121832).
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer, Friedrich, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüönd-Bürgi, Luzia, von Schwyz, in Brunnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barmettler, Erwin, von Ennetmoos, in Morgarten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geisser, Peter, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichlin & Suter Treuhand AG (CHE-103.531.033), in Schwyz, Revisionsstelle.
Publication number: 6121832, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Stiftung der schweizerischen Schuljugend zur Erhaltung des Schlachtfeldes von Morgarten, in Schwyz, CH-130.0.000.654-1, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.1995, S. 2229).
Urkundenänderung:
25.01.2010.
Domizil neu:
bei Amt für Kultur, Kollegiumstrasse 30, 6431 Schwyz.
Organisation neu:
Stiftungsrat mit 6 Mitgliedern und Rechnungsprüfer. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 26.2.2010 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Adalbert, von Einsiedeln, in Küssnacht am Rigi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Hildegard, von Ennetmoos, in Sattel, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horat, Dr. Erwin, von Schwyz, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Martin, von Sattel, in Sattel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Friedrich, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Res, von Wimmis, in Emmetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lothenbach, Lenz, von Weggis, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüönd-Bürgi, Luzia, von Schwyz, in Brunnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.