Reports for Dr. Jean-Maurice Noyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Jean-Maurice Noyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mechthild Scheffer AG Institut für Bach-Blütentherapie Forschung und Lehre, in Z ü r i c h , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.1998, S. 8960).
Statutenänderung:
7.06.2000.
Firma neu:
Reharmony Network AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Reharmony Network SA) (Reharmony Network Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Noyer, Dr. Jean-Maurice, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zingg, Paul, von Arbon, in Hombrechtikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mechthild Scheffer AG Institut für Bach-Blütentherapie Forschung und Lehre, in Zürich, Mainaustrasse 15, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.1995, 20.12.1995.
Zweck:
Pflege und Verbreitung der Bach-Blütentherapie und der Ideen des englischen Arztes Dr. Edward Bach insbesondere durch Seminare, Ausbildungsprogramme, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation in allen ihren Formen, Anregung und Durchführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten sowie Verlag, Herstellung, Herausgabe und Vertrieb von Verlagsprodukten und anderen Produkten auf dem Gebiet der Bach-Blütentherapie und ihres geistigen Umfeldes;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB. Wenn die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, erfolgen die Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
Scheffer, Mechthild, deutsche Staatsangehörige, in Hamburg (D), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Morf, Gottfried, von Zürich, in Geroldswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noyer, Dr. Jean-Maurice, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ris, Jürg M., von Bern und Zollikon, in Zollikon, Revisionsstelle.