Reports for Stijn Piet N. Nijs
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stijn Piet N. Nijs
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004782696, Commercial Registry Office Zug, (170)
Brightstar Mobility Switzerland GmbH, in Zug, CHE-210.243.019, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2019, Publ. 1004627197).
Firma neu:
Brightstar Mobility Switzerland GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.12.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nijs, Stijn Piet N., belgischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Negro, Jack Alois, amerikanischer Staatsangehöriger, in Weston, FL (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004627197, Commercial Registry Office Zug, (170)
Brightstar Mobility Switzerland GmbH, in Zug, CHE-210.243.019, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sorek, Shai, von Pully, in Buchillon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Marsden, Noel Gerald, amerikanischer Staatsangehöriger, in Pembroke Pines (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nijs, Stijn Piet N., belgischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: in London (UK) (GB), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Negro, Jack Alois, amerikanischer Staatsangehöriger, in Weston, FL (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3075163, Commercial Registry Office Zug, (170)
Brightstar Mobility Switzerland GmbH, in Zug, CHE-210.243.019, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2015, Publ. 2040409).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rektorli, Bjorn, norwegischer Staatsangehöriger, in Cheshire (UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nijs, Stijn Piet N., belgischer Staatsangehöriger, in London (UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.