Reports for Christian Niedermayr
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Niedermayr
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005372187, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
NGlobal AG, in Freienbach, CHE-113.177.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, Publ. 3058677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niedermayr, Christian, von St. Gallen, in Eschenbach (SG), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schramm, Timo Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Gommiswald, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005338562, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Calltrade Infrastructure AG, in Zürich, CHE-170.477.402, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2018, Publ. 1004466642).
Firma neu:
Calltrade Infrastructure AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Calltrade Infrastructure SA en liquidation) (Calltrade Infrastructure Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.11.2021 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 10.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birchler, Patrick, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
WISTAG Revision AG (CHE-104.019.565), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Rolf, von Reitnau, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar];
Groth, Daniel, von Berikon, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niedermayr, Christian, von St. Gallen, in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005336787, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Telinvest Holding AG, in Altendorf, CHE-101.852.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004463989).
Firma neu:
Telinvest Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.11.2021 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 10.11.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birchler, Patrick, von Einsiedeln, in Euthal , Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
WISTAG Revision AG (CHE-104.019.565), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groth, Daniel, von Berikon, in Zug, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niedermayr, Christian, von St. Gallen, in Eschenbach (SG), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfliger, Rolf, von Reitnau, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar].