Reports for Tuan Nguyen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Tuan Nguyen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005880347, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hegias AG, in Zürich, CHE-453.297.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2022, Publ. 1005551034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fecker Boxler, Thomas, von Wittenbach, in Laax, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dhawan, Arjun, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sirohi, Ajay, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nguyen, Tuan, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eckardt, Anita, dänische Staatsangehörige, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giglio, Giuseppe, von Frick, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Patrick, von Unteriberg, in Rothenthurm, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rosa, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Görwihl (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Thomas, von Nottwil, in Brügg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004530348, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hegias GmbH, in Zürich, CHE-453.297.177, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461830).
Statutenänderung:
12.12.2018.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.11.2018 und Bilanz per 30.09.2018 mit Aktiven von CHF 382'976.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 106'720.85 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
Hegias AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision wird aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 18.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berg, Nicolas , von Bern, in Solothurn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perri, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perri, Gino, italienischer Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmeil, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Lugano, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Patrick, von Unteriberg, in Rothenthurm, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Fecker Boxler, Thomas, von Wittenbach, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nguyen, Tuan, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Pro Finance International Trust & Consulting AG (CHE-115.436.571), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004461830, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hegias GmbH, in Zürich, CHE-453.297.177, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2017, Publ. 3782579).
Statutenänderung:
28.08.2018.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Patrick, von Unteriberg, in Rothenthurm, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 270 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Nguyen, Tuan, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 270 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Berg, Nicolas , von Bern, in Solothurn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Perri, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Perri, Gino, italienischer Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmeil, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Lugano, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 220 Stammanteilen zu je CHF 100.00.