Reports for Dr. Frank Neumann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Frank Neumann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004786525, Commercial Registry Office Zug, (170)
Argentière Capital AG, in Zug, CHE-155.693.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3224337).
Statutenänderung:
11.12.2019.
Firma neu:
Argentière Capital AG in Liquidation.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt in der Schweiz und im Ausland die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Vermögensverwaltung, der Anlage- und Finanzberatung sowie in damit verwandten Bereichen und die Entwicklung von Finanzprodukten sowie das Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Anlageberatung. Diese Tätigkeiten umfassen die Vermögensverwaltung bzw. Anlageberatung für ausländische kollektive Kapitalanlagen, jedoch keine Tätigkeiten, die eine Bewilligung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA insbesondere als Bank, Fondsleitung, Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen oder Effektenhändler voraussetzen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.12.2019 aufgelöst. Mit Erklärung vom 11.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Millar, Glen Craig, von Chêne-Bougeries, in Chêne-Bougeries, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Dr. Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quinlivan, Michael William, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gulati, Deepak, von Nyon, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1103673, Commercial Registry Office Zug, (170)
Argentière Capital AG, in Zug, CH-170.3.037.017-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7079052).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Comerford, Eamon, irischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gulati, Deepak, von Nyon, in Freienbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Dr. Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5253110, Commercial Registry Office Zug, (170)
Van der Moolen Effecten Specialist B.V., Amsterdam, Swiss Branch, Zug, in Zug, CH-170.9.001.066-8, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2008, S. 26, Publ. 4773910).
mit Hauptsitz in:
Amsterdam (Niederlande).
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat mit superprovisorischer Verfügung vom 11.09.1009 die Häusermann + Partner AG, in Bern (CH-170.3.023.487-5), als Untersuchungsbeauftragte eingesetzt. Die Untersuchungsbeauftragte wird ermächtigt, durch ihre Zeichnungsberechtigten allein für die Gesellschaft zu handeln. Den bisherigen Organen wird untersagt, ohne Zustimmung der Untersuchungsbeauftragten weitere Rechtshandlungen vorzunehmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seyer, Boris Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
den Drijver, Richard Edward, niederländischer Staatsangehöriger, in London (GB), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Neumann, Dr. Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Leiter der Zweigniederlassung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Leiter der Zweigniederlassung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
van der Eerden, Jeroen Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Cham, Leiter der Zweigniederlassung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Leiter der Zweigniederlassung mit Einzelunterschrift];
Häusermann + Partner AG (CH-170.3.023.487-5), in Bern, Untersuchungsbeauftragte.