Reports for Andreas Neuhaus
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Neuhaus
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4292429, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Seavus GmbH in Liquidation, in Grüningen, CHE-244.538.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3458335).
Firma neu:
Seavus GmbH. Die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2018 hat die ordentliche Auflösung der Gesellschaft vom 30.03.2017 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.03.2017 aufgelöst.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhaus, Andreas, von Pfäffikon und Zeihen, in Grüningen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Liquidator, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3470321, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eru Holz AG, in Fehraltorf, CHE-103.211.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, Publ. 2083299).
Statutenänderung:
29.03.2017.
Firma neu:
Erü Holz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzung der Firma ist aufgehoben worden.].
Sitz neu:
Grüningen.
Domizil neu:
c/o Andreas Neuhaus Treuhand, Itziker Dorf-Strasse 57, 8627 Grüningen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tilloca-Saner, Jacqueline, von Trimbach, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhaus, Andreas, von Pfäffikon, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3458335, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Seavus GmbH, in Grüningen, CHE-244.538.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2702837).
Firma neu:
Seavus GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.03.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhaus, Andreas, von Pfäffikon und Zeihen, in Grüningen, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].