Reports for Dieter Neuhäusler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dieter Neuhäusler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5471344, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
PRO-CCA GmbH, in Hubersdorf, CH-241.4.002.246-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2009, S. 15, Publ. 4970618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhäusler, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Memmingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augstburger, Markus, von Grosshöchstetten, in Hubersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit 20 Stammanteilen von je CHF 100.--].
Publication number: 5360246, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
PLM-Team GmbH, in Hubersdorf, CH-241.4.006.449-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 16, Publ. 4973182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhäusler, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Memmingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Augstburger, Markus, von Grosshöchstetten, in Hubersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orleth, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit 40 Stammanteilen von je CHF 100.--].
Publication number: 4973182, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
PLM-Team GmbH, in Hubersdorf, CH-241.4.006.449-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2007, S. 14, Publ. 3794634).
Statutenänderung:
3.04.2009.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.04.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhäusler, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Memmingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.--];
Augstburger, Markus, von Grosshöchstetten, in Hubersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.--];
Orleth, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.--].