Reports for Christoph Nef
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christoph Nef
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005770632, Commercial Registry Office Graubünden
ALM Future Generations PTC AG, in St. Moritz, CHE-164.221.099, c/o Nievergelt & Stoehr AG, Via Maistra 5, 7500 St. Moritz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.06.2023.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist alle Tätigkeiten zu übernehmen und auszuführen, die direkt oder indirekt in den Anwendungsbereich einer Treuhand-, Steuer- und Rechtsberatungsgesellschaft fallen, inklusive die Übernahme und Ausübung von Treuhandtätigkeiten für Rechtsgebilde aller Art im In- und Ausland und Direktorfunktionen. Die Gesellschaft kann nur für Personen als Treuhänder agieren, mit welchen sie wirtschaftlich oder familiär verbunden ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für nahestehende Gesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Machkevitch, Anna, israelische Staatsangehörige, in London (GB), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heymans, Thomas, belgischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leong Long-Lacombe, Kim Lane, von Genève, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nef, Christoph, von Urnäsch, in Birmenstorf (AG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Popov, Ewgenij, von Binningen, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004945544, Commercial Registry Office Zug, (170)
Ecommerce Management AG (Ecommerce Management SA) (Ecommerce Management Ltd), in Hünenberg, CHE-352.158.354, Rothusstrasse 21, 6331 Hünenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.07.2020.
Zweck:
Erbringung von Beratungs- und anderen Dienstleistungen im Bereich des E-Commerce und in anderen Bereichen, insbesondere im finanziellen Bereich sowie auf dem Gebiet des Verkaufs, Marketings und Vertriebs von Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 10.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dellagiovanna, Pablo Ignacio, italienischer Staatsangehöriger, in Asunción (PY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nef, Christoph, von Urnäsch, in Birmenstorf (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004943609, Commercial Registry Office Zug, (170)
Vimerson Health AG, in Hünenberg, CHE-251.701.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2020, Publ. 1004931897).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattle, Alexander, von Root, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dellagiovanna, Pablo Ignacio, italienischer Staatsangehöriger, in Asunción (PY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nef, Christoph, von Urnäsch, in Birmenstorf (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].