Reports for Xaver Nauer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Xaver Nauer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2965689, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohnbaugenossenschaft Neuland, in Zürich, CHE-103.921.859, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2011, Publ. 6335150).
Domizil neu:
c/o Claudia Cattaneo, Scheffelstrasse 30, 8037 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer Wieser, Verena, von Zürich und Meisterschwanden, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nauer, Xaver, von Unteriberg, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimgartner, Rita, von Lenzburg, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cattaneo, Claudia, von Bedigliora, in Zürich, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinegger Pfister, Silvia, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Esther, von Laufen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramos da Costa, Tania, von Rüschlikon, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5384022, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohnbaugenossenschaft Neuland, in Zürich, CH-020.5.901.698-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2008, S. 34, Publ. 4773598).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Xaver, von Unteriberg, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kassierin];
Ruff, Theo, von Uster, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin];
Heimgartner, Rita, von Lenzburg, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Publication number: 4773598, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohnbaugenossenschaft Neuland, in Zürich, CH-020.5.901.698-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2006, S. 21, Publ. 3216560).
Statutenänderung:
30.10.2008.
Postadresse neu:
Scheffelstrasse 28, 8037 Zürich.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jedes Mitglied hat eine einmalige Eintrittsgebühr zu entrichten, und zwar CHF 100.-- für natürliche Personen und CHF 200.-- für juristische Personen.].[gestrichen: Pflichten: Mitglieder die Mieter der Genossenschaft sind haben weitere Anteilscheine zu übernehmen und können zur Gewährung von Darlehen an diese verpflichtet werden, weiterhin können sämtliche Mitglieder zur Uebernahme von Anteilscheinen bis zum Betrage von CHF 20'000.-- verpflichtet werden, alles gemäss näherer Regelung in den Statuten.].[gestrichen: Pflichten: Mitglieder die natürliche Personen sind haben mindestens einen Anteilschein zu übernehmen, und Mitglieder die juristische Personen sind haben mindestens drei Anteilscheine zu übernehmen.].Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 01.09.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimgartner, Reto, von Lenzburg, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cattaneo, Claudia, von Bedigliora, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinegger Pfister, Silvia, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Xaver, von Unteriberg, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kassierin;
Ruff, Theo, von Uster, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heimgartner, Rita, von Lenzburg, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung und Quästorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer Wieser, Verena, von Zürich und Meisterschwanden, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roth-Suter, Susanna, von Wangen an der Aare, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.