Reports for Gilles Nauche
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gilles Nauche
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005974553, Commercial Registry Office Zurich, (20)
E.J. Gmür AG, in Zürich, CHE-107.833.220, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2024, Publ. 1005931216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauche, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005971204, Commercial Registry Office Zurich, (20)
D-Food AG, in Kloten, CHE-116.173.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2024, Publ. 1005933649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauche, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005933649, Commercial Registry Office Zurich, (20)
POMONA SUISSE AG, in Kloten, CHE-116.173.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005661852).
Statutenänderung:
04.01.2024.
Firma neu:
D-Food AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dumont, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Germain-en-Laye (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Culioli, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dautzenberg, Philipp, von Zürich, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pellizzari, Andrea, von Worb, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zigerlig, Ralf, von Oberriet (SG), in Corseaux, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle;
Hecq, Antoine Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huon, Laurent Jean-Marie, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nauche, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].