Reports for Christian Nançoz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Nançoz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004971262, Commercial Registry Office Valais, (626)
Colas Suisse SA, succursale du Valais, à Savièse, CHE-410.422.103, succursale suisse (No. FOSC 165 du 28.08.2018, Publ. 4439539).
Siège principal à:
Lausanne.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chardonnens, Jean-Côme , de Belmont-Broye, à Monthey, directeur de la succursale, avec signature collective à deux limitée à la succursale;
da Campo, Andrea, de Apples, à Apples, directeur de la succursale, avec signature collective à deux limitée à la succursale;
Giugni-Coulibaly, Fatou , de Locarno, à Monthey, avec procuration collective à deux limitée à la succursale, mais pas avec un autre fondé de procuration.
Inscription ou modification de personne(s):
Dos Santos Monteiro, Jorge Manuel, de Gland, à Gland, directeur de la succursale, avec signature collective à deux limitée à la succursale;
Nançoz, Christian, de Conthey, à Savièse, avec procuration collective à deux limitée à la succursale, mais pas avec un autre fondé de procuration.
Publication number: 4027129, Commercial Registry Office Valais, (626)
Pittet-Chatelan SA, succursale du Valais, à Savièse, CHE-459.771.361, Route de Diolly 20, 1965 Diolly (Savièse), succursale suisse (Nouvelle inscription).
Numéro d'identification du siège principal:
CHE-101.710.702.
Raison de commerce du siège principal:
Pittet-Chatelan SA.
Nature juridique du siège principal:
Société anonyme.
Siège principal:
Yverdon-les-Bains.
Personne(s) inscrite(s):
Nançoz, Christian, de Conthey, à Savièse, directeur de la succursale, avec signature collective à deux limitée à la succursale.
Publication number: 1779985, Commercial Registry Office Valais, (626)
JB Bützberger + Partner SA, à Sion, CHE-108.820.013, société anonyme (No. FOSC 124 du 29.06.2007, p. 21, Publ. 3999196).
Nouvelle adresse:
Avenue des Mayennets 27, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Marzer, Raymond, de Zurich, à Nyon, président, avec signature individuelle;
Nançoz, Christian, de Conthey, à Conthey, avec signature collective à deux avec Cédric Marzer.
Inscription ou modification de personne(s):
Marzer, Cédric, de Zürich, à Trélex, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur avec signature individuelle];
Moix, Jean, de Saint-Martin VS, à Saint-Martin VS, avec signature individuelle [précédemment: de Saint-Martin, à Saint-Martin, sans fonction inscrite avec signature collective à deux avec Cédric Marzer];
Russ, Rolf, de Zürich, à Nyon, secrétaire, avec signature individuelle [précédemment: à Trélex].