Reports for Adrian Nägeli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Adrian Nägeli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005652377, Commercial Registry Office Zurich, (20)
bitforge AG, in Zürich, CHE-113.368.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nägeli, Adrian, von Guttannen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fidinter AG (CHE-371.385.459), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zug, Revisionsstelle.
Publication number: 4271253, Commercial Registry Office Zurich, (20)
bitforge AG, in Zürich, CHE-113.368.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4013887).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Michael, von Erlenbach (ZH), in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Senn, Reto, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waibel, Robin, von Diepoldsau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nägeli, Adrian, von Guttannen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3728558, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
bitforge AG (bitforge SA) (bitforge Ltd.), in Rapperswil-Jona, CH-320.3.060.582-4, Rathausstrasse 1, 8640 Rapperswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2006, 5.01.2007.
Zweck:
Beratung, Planung und Entwicklung von Software für EDV-Systeme, Realisierung und Betreuung von EDV-Projekten, Herstellung und Vertrieb von Software im Bereich der Herstellung von Spielen auf Mobiltelefonen sowie Übernahme und Halten von Lizenzen auf diesen Gebieten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Senn, Reto, von Dübendorf, in Wallisellen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüppi, Andreas, von Uznach, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nägeli, Adrian, von Guttannen, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kägi, Michael, von Erlenbach ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Qualidata Treuhand AG, in Unterengstringen, Revisionsstelle.